今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2022-05-12 |
-- |
|
副总经理 |
2022-05-22 |
-- |
|
董事会秘书 |
2023-10-12 |
-- |
|
财务负责人 |
2023-10-12 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2022-12-23 终止日期:2025-12-21
|
|||
董事长 |
2022-12-23 |
2025-12-21 |
|
非独立董事 |
2022-12-22 |
2025-12-21 |
|
非独立董事 |
2022-12-22 |
2023-10-10 |
|
非独立董事 |
2022-12-22 |
2024-08-23 |
|
非独立董事 |
2022-12-22 |
2025-12-21 |
|
独立董事 |
2022-12-22 |
2025-12-21 |
|
独立董事 |
2022-12-22 |
2025-12-21 |
|
独立董事 |
2022-12-22 |
2025-12-21 |
|
第4届董事会 起始日期:2021-08-03 终止日期:2022-07-25
|
|||
董事长 |
2021-11-04 |
2022-04-26 |
|
非独立董事 |
2021-10-27 |
2022-04-26 |
|
非独立董事 |
2022-04-06 |
2022-12-21 |
|
董事长 |
2019-12-02 |
2021-04-12 |
|
非独立董事 |
2021-04-12 |
2021-08-19 |
|
董事长 |
2021-04-12 |
2021-08-19 |
|
非独立董事 |
2020-06-19 |
2022-06-08 |
|
董事长 |
2021-08-19 |
2021-11-04 |
|
非独立董事 |
2019-12-02 |
2021-04-12 |
|
董事长 |
2022-04-26 |
2022-12-23 |
|
非独立董事 |
2019-12-02 |
2020-12-14 |
|
非独立董事 |
2022-06-08 |
2022-12-21 |
|
非独立董事 |
2022-06-08 |
2022-12-21 |
|
非独立董事 |
2022-06-08 |
2022-12-21 |
|
非独立董事 |
2019-12-02 |
2020-09-15 |
|
非独立董事 |
2019-12-02 |
2020-06-03 |
|
非独立董事 |
2021-08-19 |
2022-04-06 |
|
非独立董事 |
2021-10-27 |
2022-03-07 |
|
独立董事 |
2019-12-02 |
2022-12-21 |
|
独立董事 |
2019-12-02 |
2022-05-18 |
|
独立董事 |
2019-12-02 |
2022-12-21 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2022-12-21 |
|
第3届董事会 起始日期:2019-04-24 终止日期:2019-12-01
|
|||
董事长 |
2016-12-02 |
2019-12-01 |
|
董事 |
2016-12-02 |
2019-12-01 |
|
董事 |
2016-12-02 |
2018-12-17 |
|
董事 |
2016-12-02 |
2017-10-16 |
|
董事 |
2017-10-16 |
2019-12-01 |
|
董事 |
2018-12-17 |
2019-07-19 |
|
非独立董事 |
2019-07-19 |
2019-12-01 |
|
独立董事 |
2016-12-02 |
2019-12-01 |
|
独立董事 |
2016-12-02 |
2019-12-01 |
|
第2届董事会 起始日期:2016-06-30 终止日期:2016-12-01
|
|||
董事 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
|
董事长 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
|
董事 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
|
董事 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
|
独立董事 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
|
独立董事 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2022-12-22 终止日期:2023-10-30
|
|||
职工代表监事 |
2022-12-22 |
2023-10-30 |
|
监事会主席 |
2022-12-23 |
2023-10-30 |
|
监事会主席 |
2023-12-15 |
2025-12-21 |
|
非职工代表监事 |
2022-12-22 |
2025-12-21 |
|
非职工代表监事 |
2022-12-22 |
2024-01-08 |
|
股东代表监事 |
2024-01-08 |
2025-12-21 |
|
职工代表监事 |
2023-10-30 |
2025-12-21 |
|
第4届监事会 起始日期:2019-12-02 终止日期:2022-12-21
|
|||
股东代表监事 |
2019-12-02 |
2022-12-21 |
|
监事会主席 |
2019-12-02 |
2022-12-21 |
|
股东代表监事 |
2019-12-02 |
2020-11-12 |
|
股东代表监事 |
2020-11-12 |
2022-05-18 |
|
股东代表监事 |
2022-05-18 |
2022-10-13 |
|
非职工代表监事 |
2022-10-13 |
2022-12-21 |
|
职工代表监事 |
2022-05-17 |
2022-12-21 |
|
职工代表监事 |
2019-12-02 |
2021-03-11 |
|
职工代表监事 |
2022-03-31 |
2022-05-17 |
|
职工代表监事 |
2021-03-11 |
2022-03-31 |
|
第3届监事会 起始日期:2016-12-02 终止日期:2019-12-01
|
|||
职工代表监事 |
2016-12-02 |
2019-12-01 |
|
监事会主席 |
2016-12-02 |
2019-12-01 |
|
监事 |
2016-12-02 |
2018-05-18 |
|
监事 |
2016-12-02 |
2019-12-01 |
|
监事 |
2018-05-18 |
2019-12-01 |
|
第2届监事会 起始日期:2013-11-22 终止日期:2016-12-01
|
|||
监事会主席 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
|
职工监事 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
|
监事 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
|
监事 |
2013-11-22 |
2016-12-01 |
↑返回页顶↑ |